Beranda > Matematika, Uncategorized > MENGHITUNG PERKALIAN DENGAN ANGKA 11 SANGAT MUDAH

MENGHITUNG PERKALIAN DENGAN ANGKA 11 SANGAT MUDAH


Ilmu Matematika biasanya sangat ditakuti oleh para pelajar dari mulai SD sampai tingkat perguruan tinggi. Akan tetapi jika kita mengetahui kunci-kunci matematika ternyata tidak sulit, bahkan mengasyikkan karena sangat bermanfaat di kehidupan sehari-hari.

Ilmu perhitungan pastinya sangat berguna sekali untuk semua kalangan. Dari anak kecil, yang pastinya sudah memasuki SD; sampai dengan orang dewasa bahkan manula sekalipun tetap membutuhkan perhitungan.

Sebetulnya jika kita semua mau mempelajarinya pastinya mudah sekali. Di sini saya coba salah satu contoh perkalian dengan angka sebelas.

Ada 2 cara:

A.    Cara Pertama

Contoh : 25 x 11 = 275

Langkah-langkah:

  1. Tulis angka paling belakan sebagai angka paling kanan (25 ditulis …..5)
  2. Jumlahkan angka paling belakang dengan angka didepannya (5+2=7 maka ditulis 7 sehingga jadi ….75). Jika hasil lebih dari 9 maka cukup ditulis yang belakang (contoh: 6+8=14, maka cukup ditulis ….4 sisa jumlahkan dengan berikutnya)
  3. Ulangi langkah (b) jika angkanya banyak sampai dengan yang paling depan tulis saja angkanya (karena 25 yang paling depan 2 maka ditulis saja ….2) sehingga 25×11=275

Masih bingung…! Coba contoh berikut:

2654 x 11 = …..

Tulis angka ……4 (angka paling belakang)

4+5=9 sehingga ……94

5+6=11 cukup ditulis 1 yang belakang (simpan 1) sehingga jadi …..194

6+2=8 tadi simpan 1 jadi 8+1=9 sehingga …..9194

Yang terakhir angka 2 cukup ditulis saja 2 sehingga  2654×11=29194

Contoh yang lebih rumit:

9473594×11=….

Paling belakang angka 4 tulis …….4

4+9=11 (tulis 1 simpan 1) sehingga …..14

9+5=14 (tadi simpan 1  jadi 15, tulis angka 5 simpan 1) sehingga ….514

5+3=8 (tadi simpan 1 jadi 9) sehingga ….9514

3+7=10 (tulis 0 simpan 1) sehingga …09514

7+4=11 (tadi simpan 1 jadi 12, tulis 2 simpan 1) sehingga …209514

4+9=13 (tadi simpan 1 jadi 14, tulis 4 simpan 1) sehingga …4209514

Yang terakhir 9 ( tadi simpan 1 jadi 10) sehingga 104209514

Jadi 9473594 x 11 = 104209514

Mudah kan…..!

B.     Cara kedua untuk nilai dibawah 100

Contoh : 53 x 11 = ….

Cukup dipisah saja 53 jadi 5…3, kemudian tengahnya diisi nilai dari penjumlahan keduanya (5+3=8) sehingga jadi 583

Berarti 53 x 11 = 583

Jika hasil penjumlahan keduanya lebih dari 9, tinggal ditambahkan depannya.

Contoh : 46 x 11 = ….

Dipisah dulu 46 jadi 4…6,

kemudian cari hasil penjumlahan keduanya yaitu 4+6=10.

karena lebih dari 9 maka cukup ditulis yang belakang

sedangkan depannya tambahkan dengan angka awal yang depan.

Sehingga 4….6 bukan 4106 tetapi (4+1)06 atau 506. jadi hasil 46 x 11 = 506

Ternyata matematika mudah sekali jika kita sudah mengetahui kuncinya. Untuk itu jangan takut dengan pelajaran matematika karena sebetulnya matematika itu mudah.

Untuk mengetahui kunci-kunci matematika lagi, silahkan tunggu artikel berikutnya.

Semoga bermanfaat.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: